Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu :0.03 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Kỹ sư Chế tạo máy
Quá trình làm việc:
Từ năm 1984 đến tháng 10 năm 1992 : Cán bộ kỹ thuật tại Công trình thuỷ điện Hoà Bình.
Từ tháng 11 năm 1992 đến tháng 12 năm 1995 : Đội trưởng, trưởng phòng Tổ chức Hành chính Xí nghiệp thanh niên xung phong Yaly - Trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà
Từ tháng 01 năm 1995 đến tháng 06 năm 1996 : Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn Chi nhánh Công ty Xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12 tại Tây Nguyên
Từ tháng 07 năm 1996 đến tháng 11 năm 1998 : Trưởng ban Kỹ thuật - Kế hoạch xí nghiệp Vật tư vận tải Công ty Sông Đà 16
Từ tháng 12 năm 1998 đến tháng 03 năm 2001 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Vận tải Công ty Sông Đà 16
Từ tháng 04 năm 2001 đến tháng 03 năm 2003 : Trưởng phòng Kinh doanh vật tư - Cơ giới - Công ty Sông Đà 3.
Từ tháng 04 năm 2002 đến tháng 07 năm 2003 : Phó Giám đốc Công ty Xi măng Sông Đà Yaly.
Từ tháng 08 năm 2003 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
Cổ phiếu sở hữu
STTMã CPKhối lượngTỉ lệ sở hữuTính đến ngàyGiá trị (tỷ VNĐ)