Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu :0 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 12 năm 2002 : Kế toán viên - Viện Khảo sát Thủy lợi Quốc gia nay là Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 05 năm 2008 : Kế toán viên - Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
Từ tháng 06 năm 2008 : Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
Từ tháng 01 năm 2011 : Thành viên BKS Công ty CP Tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2)
Từ tháng 05 năm 2016 : Trưởng BKS Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
Cổ phiếu sở hữu
STTMã CPKhối lượngTỉ lệ sở hữuTính đến ngàyGiá trị (tỷ VNĐ)