Nguyễn Bá Chủ>
- Họ tên : Nguyễn Bá Chủ
- Năm sinh : 03/10/1964
- Trình độ : Cử nhân Kinh tế Công nghiệp - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
- Tổng tài sản cá nhân : 1.7 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.7 tỷ đồng
Quá trình học tập:
- Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Kinh tế Công nghiệp
Quá trình làm việc:
- Từ ngày 03 tháng 12 năm 2010 đến ngày 01 tháng 10 năm 2014 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
- Từ ngày 28 tháng 04 năm 2014 đến ngày 14 tháng 09 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
- Từ ngày 22 tháng 07 năm 2019 đến ngày 11 tháng 12 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 SBT 129,751 0.02 20/06/2023 1.7
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
129,751
0.02%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
20/06/2023
1.7
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán SBT 13/08/2015 - 11/09/2015 50,000 08/09/2015 50,000
- Đã bán SBT 12/10/2014 - 10/11/2014 50,000 29/10/2014 50,000
- Đã mua SBT - 0 16/07/2013 180,000
- Đã bán SBT 07/02/2012 - 06/04/2012 30,000 06/04/2012 30,000
- Đã bán SBT 26/09/2011 - 25/11/2011 30,000 27/10/2011 50,000
- Đã mua SBT 07/02/2011 - 06/04/2011 50,000 28/02/2011 50,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |