Trình độ :- Cử nhân Kinh tế Đối ngoại - Đại học Ngoại thương Hà Nội (2000)- - Đại học Osaka Nhật Bản - Nhật bản
Quá trình học tập:
Đại học Osaka Nhật Bản
Năm 1999 - năm 2000: Đại học Ngoại thương Hà Nội - Cử nhân Kinh tế Đối ngoại
Quá trình làm việc:
Từ tháng 05 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005 : Chuyên viên kinh doanh vốn và ngoại tệ tại NH Mizuho Corporate
Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 12 năm 2006 : Chuyên viên đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán Thăng Long
Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 01 năm 2007 : Thành viên sáng lập – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Vietphat
Từ tháng 02 năm 2007 đến tháng 08 năm 2007 : Trưởng nhóm đầu tư – thành viên ban xây dựng chiến lược tại Công ty CP Chứng khoán Seabank
Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 02 năm 2009 : Trưởng phòng tự doanh tại Công ty Chứng khoán Vincom
Từ tháng 03 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 : Trưởng phòng kế hoạch và quản lý rủi ro kiêm Phó phòng kinh doanh vốn, ngoại tệ tại Công ty Tài chính cổ phần xi măng
Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 10 năm 2010 : Trưởng phòng tự doanh và tư vấn tại Chi nhánh Hà Nội,Trưởng phòng Tự doanh và bảo lãnh phát hành của Công ty Chứng khoán Công thương
Từ ngày 18 tháng 05 năm 2011 đến ngày 15 tháng 01 năm 2012 : Quyền TGĐ Công ty Chứng khoán Công thương Chi nhánh Hà Nội,Công ty Chứng khoán Công thương
Hiện nay Ông Phương đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương.
Từ ngày 16 tháng 02 năm 2012 : Tổng giám đốc Công ty CK Ngân hàng Công thương VN.