Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu :0.06 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
Từ năm 1979 đến năm 1992 : Nhân viên Công ty Than Đèo Nai
Từ năm 1992 đến tháng 06 năm 2010 : Nhân viên - Phó phòng Kế hoạch - Phó GĐ Xí nghiệp - Trưởng phòng Kế hoạch - Phó GĐ Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ
Từ tháng 06 năm 2010 đến tháng 04 năm 2014 : Phó GĐ Công ty TNHH MTV Vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin
Từ tháng 05 năm 2014 đến ngày 19 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV
Từ tháng 05 năm 2014 đến nay : Ủy viên HĐQT, Phó GĐ Công ty CP Vật tư - TKV