Từ tháng 09 năm 1979 đến tháng 05 năm 2006 : Chủ nhiệm đề án tại phòng Thiết kế công nghệ mỏ, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng
Từ tháng 06 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008 : Chủ nhiệm đề án tại Trung tâm Tư vấn thiết kế Công trình Mỏ, CTCP Tư vấn xây dựng Công trình vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng
Từ tháng 01 năm 2009 : Làm việc tại CTCP Sông Đà 6.06