Lê Quốc Ân>
- Họ tên : Lê Quốc Ân
- Năm sinh : 29/07/1970
- Nguyên quán : Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị
- Tổng tài sản cá nhân : 2.78 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 34.32 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ 29/3/2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18
- Từ 11/3/2015 đến 29/3/2016: Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.
- Từ 9/3/2010 đến 10/3/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Cty CP Lilama 18
- Từ 23/7/2009 đến 8/3/2010:Tổng giám đốc – Cty CP Lilama 18
- Từ 12/7/2007 đến 22/7/2009: Phó Tổng giám đốc kiêm Đội trƣởng đội công trình số 6 – Cty Cp Lilama 18
- Từ 5/2003 đến 11/7/2007: Đội trƣởng đội công trình số 6 Cty Xây dựng và Lắp máy số 18
- Từ 5/2002 đến 4/2003: Giám đốc Công trƣờng Lilama XD nhà máy lọc dầu Dung Quất – Cty Xây dựng và Lắp máy số 18
- Từ 2001 đến 4/2002: Kỹ sƣ – Công ty Xây dựng và Lắp máy số 18
- Từ năm 1994 đến năm 2001: Kỹ sƣ thi công các dự án Công ty Xây dựng và Lắp máy 45-1
- Đến ngày 31 tháng 03 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 18
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 LM8 155,575 1.66 30/07/2024 2.49
- 2 LLM 20,000 0.03 24/11/2023 0.29
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
155,575
1.66%
-
2
20,000
0.03%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
30/07/2024
2.49
-
24/11/2023
0.29
Cổ phiếu đại diện sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 LM8 1,971,799 21% 08/2016 31.55
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
1,971,799
21%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
08/2016
31.55
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán LM8 15/05/2024 - 13/06/2024 100,000 27/05/2024 100,000
- Đã mua LM8 07/11/2021 - 05/12/2021 200,000 05/12/2021 122,500
- Đã mua LM8 27/05/2020 - 21/06/2020 100,000 27/05/2020 100,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |