Watch list
Tin mới
Trang chủ
Mới nhất
Dữ liệu doanh nghiệp
Dữ liệu thị trường
Bộ lọc cổ phiếu
Sự kiện
Vĩ mô
Thuật ngữ
Trang chủ
Mới nhất
Dữ liệu doanh nghiệp
Dữ liệu thị trường
Bộ lọc cổ phiếu
Sự kiện
Vĩ mô
Thuật ngữ
Chứng khoán
Bất động sản
Tài chính ngân hàng
Doanh nghiệp
Quốc tế
Giá cả
Công nghệ
Vĩ mô
Chứng khoán
Bất động sản
Tài chính Ngân hàng
Doanh nghiệp
Thế giới
Giá cả
Công nghệ
Vĩ mô
Xã hội
Dữ liệu
Hoặc
Toàn cảnh
Tra cứu giao dịch
Lọc cổ phiếu
Ngành hàng
Vĩ mô
Giá vàng
Lịch sự kiện
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Bất động sản
Tiện ích
Toàn cảnh
Tra cứu giao dịch
Lọc cổ phiếu
Ngành hàng
Vĩ mô
Giá vàng
Lịch sự kiện
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Bất động sản
Tiện ích
Lê Thành Bửu>
Họ tên :
Lê Thành Bửu
Năm sinh :
26/02/1960
Trình độ :
Cử nhân
Tổng tài sản cá nhân :
0.37
tỷ đồng
Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu :
158.56 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Cử nhân Luật
Quá trình làm việc:
- Từ 06/2016 – nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Điện Nước An Giang
- Từ 11/2013-06/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Điện Nước An Giang
- Từ 3/2011 – 10/2013: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty, kiêm Giám đốc XN Cấp nước TP Long Xuyên
- Từ 2001 – 03/2011: Phó Giám đốc Cty Điện nước An Giang
- Từ 1994 – 2001: Giám đốc Cty Cấp nước đô thị An Giang
- Từ 1990 – 1994: Phó Giám đốc Cty Cấp nước đô thị An Giang
Từ 1984 – 1990: Phó phòng Kế hoạch Vật tư, Trưởng phòng Tài vụ Kinh doanh, Trưởng phòng TC-HC Công ty Nhà đất Công trình công cộng tỉnh An Giang
Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 05 tháng 03 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 05 tháng 03 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
Chức vụ hiện tại
STT
Công ty
Chức vụ
Bổ nhiệm
1
Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
Thành viên HĐQT
Cổ phiếu sở hữu
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
Tính đến ngày
Giá trị
(tỷ VNĐ)
1
DNA
15,396
0.03
23/08/2024
0.37
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
1
DNA
15,396
0.03%
Tính đến ngày
Giá trị
(tỷ VNĐ)
23/08/2024
0.37
Cổ phiếu đại diện sở hữu
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
Tính đến ngày
Giá trị
(tỷ VNĐ)
1
DNA
6,591,295
11.7%
10/2017
158.19
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
1
DNA
6,591,295
11.7%
Tính đến ngày
Giá trị
(tỷ VNĐ)
10/2017
158.19
Cá nhân liên quan
Ảnh
Họ tên
Quan hệ
Mã CP
Khối lượng
Tính đến ngày
Giá trị
(tỷ VNĐ)
Bùi Thị Nguyệt
Vợ
DNA
53,713
23/08/2024
1.29
Tin liên quan
Sự kiện
Tin Google
Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Lê Thành Bửu · - Từ 06/2016 – nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Điện Nước An Giang · - Từ 11/2013-06/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Điện ...
Nguyễn Tuấn Huy - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Nguyễn Tuấn Huy - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Lê Thành Bửu. Thành viên HĐQT. Lâm Thành Quang. Thành viên HĐQT. Nguyễn Tuấn Huy. Thành viên HĐQT ...
Trần Thanh Duyệt - Thư ký công ty CTCP Điện Nước An Giang
Trần Thanh Duyệt - Thư ký công ty CTCP Điện Nước An Giang
Lê Thành Bửu. Thành viên HĐQT. Lâm Thành Quang. Thành viên HĐQT. Nguyễn Tuấn Huy. Thành viên HĐQT ...
Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Lê Thành Bửu. Thành viên HĐQT. Lâm Thành Quang. Thành viên HĐQT. Nguyễn Tuấn Huy. Thành viên HĐQT ...
Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Lê Thành Bửu. Thành viên HĐQT. Lâm Thành Quang. Thành viên HĐQT. Nguyễn Tuấn Huy. Thành viên HĐQT ...
Trương Văn Nghiệm - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Trương Văn Nghiệm - Thành viên HĐQT CTCP Điện Nước An Giang
Lê Thành Bửu. Thành viên HĐQT. Lâm Thành Quang. Thành viên HĐQT. Nguyễn Tuấn Huy. Thành viên HĐQT ...
Doanh nghiệp liên quan
DNA
CTCP Điện Nước An Giang
DNA
24
0.3
1.27%
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lương Văn Bạ
Chủ tịch HĐQT
Lê Việt Anh
Thành viên HĐQT
Trần Nhất Trí
Thành viên HĐQT
Trương Văn Nghiệm
Thành viên HĐQT
Lê Thành Bửu
Thành viên HĐQT
Lâm Thành Quang
Thành viên HĐQT
Nguyễn Tuấn Huy
Thành viên HĐQT
Huỳnh Công Thảo
Phụ trách quản trị
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Việt Anh
Tổng Giám đốc
Trần Nhất Trí
Phó Tổng GĐ
Trương Văn Nghiệm
Phó Tổng GĐ
Huỳnh Lâm
Phó Tổng Giám đốc
Phạm Cao Trí
Kế toán trưởng
BAN KIẾM SOÁT
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Trưởng BKS
Châu Minh Tú
Thành viên BKS
Trần Lê Minh Hoan
Thành viên BKS
VỊ TRÍ KHÁC
Lê Việt Anh
Người được ủy quyền công bố thông tin
Trần Thanh Duyệt
Thư ký công ty
Mã CK
Giá
Thay đổi
KLGD
GTGD
NN Mua ròng
Tìm kiếm
Tra cứu thuật ngữ
Tìm kiếm gần đây
Truy cập nhiều nhất
Tin tức nổi bật
Dữ liệu thị trường
Hồ sơ doanh nghiệp
Lọc cổ phiếu tốt