Watch list
Tin mới
Trang chủ
Mới nhất
Dữ liệu doanh nghiệp
Dữ liệu thị trường
Bộ lọc cổ phiếu
Sự kiện
Vĩ mô
Thuật ngữ
Trang chủ
Mới nhất
Dữ liệu doanh nghiệp
Dữ liệu thị trường
Bộ lọc cổ phiếu
Sự kiện
Vĩ mô
Thuật ngữ
Chứng khoán
Bất động sản
Tài chính ngân hàng
Doanh nghiệp
Quốc tế
Giá cả
Công nghệ
Vĩ mô
Chứng khoán
Bất động sản
Tài chính Ngân hàng
Doanh nghiệp
Thế giới
Giá cả
Công nghệ
Vĩ mô
Xã hội
Dữ liệu
Hoặc
Toàn cảnh
Tra cứu giao dịch
Lọc cổ phiếu
Ngành hàng
Vĩ mô
Giá vàng
Lịch sự kiện
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Bất động sản
Tiện ích
Toàn cảnh
Tra cứu giao dịch
Lọc cổ phiếu
Ngành hàng
Vĩ mô
Giá vàng
Lịch sự kiện
Doanh nghiệp
Doanh nhân
Bất động sản
Tiện ích
Nguyễn Việt Thắng>
Họ tên :
Nguyễn Việt Thắng
Năm sinh :
01/11/1968
Nguyên quán :
Sơn Tây, Hà Nội
Trình độ :
Tiến sĩ kinh tế - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp - Cử nhân luật
Tổng tài sản cá nhân :
23.06
tỷ đồng
Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu :
23.06 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Năm 1989: Đại học Thương mại - Cử nhân luật
Năm 2006: Đại học Rushmore University - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp
Đại học Bulacan (Philippines) - Tiến sĩ kinh tế
Quá trình làm việc:
Từ năm 1992 đến năm 1999: Phó Ban Tài chính, Phó Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần FPT
Từ năm 1995 đến năm 2013: Đồng sáng lập, Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ ngày 13/10/2009 đến nay: Hiệu phó Đại học FPT
Từ 12/04/2012 đến nay: Trưởng ban kiểm soát CTCP FPT
Từ năm 2014 đến năm 2016: Giám đốc, Khối Liên Kết Quốc tế, ĐH FPT (FAI)
Từ năm 2016 đến nay: Viện trưởng, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, ĐH FPT
Chức vụ hiện tại
STT
Công ty
Chức vụ
Bổ nhiệm
1
Công ty Cổ phần FPT
Trưởng BKS
Cổ phiếu sở hữu
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
Tính đến ngày
Giá trị
(tỷ VNĐ)
1
FPT
170,711
0.01
12/06/2024
23.06
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
1
FPT
170,711
0.01%
Tính đến ngày
Giá trị
(tỷ VNĐ)
12/06/2024
23.06
Cá nhân liên quan
Ảnh
Họ tên
Quan hệ
Mã CP
Khối lượng
Tính đến ngày
Giá trị
(tỷ VNĐ)
Nguyễn Việt Cường
Anh trai
FPT
11
12/06/2024
0
Giao dịch cổ phiếu
Loại GD
Mã CP
Ngày đăng ký
KL đăng ký
Ngày giao dịch
KLGD
Đã bán
FPT
29/01/2024 - 27/02/2024
35,000
01/02/2024
35,000
Đăng ký bán
FPT
08/01/2024 - 18/01/2024
35,000
18/01/2024
0
Đăng ký bán
FPT
08/01/2024 - 18/01/2024
35,000
01/01/0001
0
Đã mua
FPT
-
0
07/05/2023
16,129
Đã bán
FPT
-
0
08/02/2021
60,000
Đã bán
FPT
09/11/2016 - 30/11/2016
25,000
21/11/2016
25,000
Đã bán
FPT
11/08/2014 - 09/09/2014
12,000
12/08/2014
12,000
Tin liên quan
Sự kiện
Tin Google
Ông Trần Đình Long đang rút dần khỏi Hòa Phát: 'Giờ tôi đánh golf 3 buổi/tuần, cần phải đảm bảo sức khỏe. Tuổi tôi rất cao, chứ không phải cao'
Ông Trần Đình Long đang rút dần khỏi Hòa Phát: 'Giờ tôi đánh golf 3 buổi/tuần, cần phải đảm bảo sức khỏe. Tuổi tôi rất cao, chứ không phải cao'
"Năm nay tôi cũng đã 64 tuổi, bình thường theo Nhà nước là nghỉ hưu lâu rồi" - Chủ tịch Hòa Phát cho hay.
Kiến thức
Bất ngờ với khối tài sản gia đình các lãnh đạo Hòa Phát (HPG) đang sở hữu: Khoảng 75.000 tỷ đồng
Bất ngờ với khối tài sản gia đình các lãnh đạo Hòa Phát (HPG) đang sở hữu: Khoảng 75.000 tỷ đồng
Hòa Phát (HPG) không chỉ "làm giàu" cho gia đình tỷ phú Trần Đình Long với khối tài sản khoảng 58.000 tỷ đồng, mà còn làm giàu cho các lãnh đạo công ty.
Doanh nghiệp
CEO Đầu tư và Phát triển TDT thoái bớt vốn
CEO Đầu tư và Phát triển TDT thoái bớt vốn
Sau giao dịch, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (TDT) vẫn là cổ đông lớn của doanh nghiệp nhà với tỷ lệ sở hữu 6,44% vốn.
Chứng khoán
Phó Chủ tịch Đầu tư và Phát triển TDT muốn thoái bớt vốn
Phó Chủ tịch Đầu tư và Phát triển TDT muốn thoái bớt vốn
Tạm chiếu theo thị giá hiện tại của TDT trên thị trường (9.900 đồng/cp), ước tính vị lãnh đạo này sẽ thu về gần 5 tỷ đồng nếu thoái vốn thành công.
Chứng khoán
Xem thêm
Doanh nghiệp liên quan
FPT
CTCP FPT
FPT
135.2
0.6
0.45%
HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP
Trương Gia Bình
Thành viên Hội đồng sáng lập
Bùi Quang Ngọc
Thành viên Hội đồng sáng lập
Đỗ Cao Bảo
Thành viên Hội đồng sáng lập
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Gia Bình
Chủ tịch HĐQT
Bùi Quang Ngọc
Phó Chủ tịch HĐQT
Đỗ Cao Bảo
Thành viên HĐQT
Jean Charles Belliol
Thành viên HĐQT
Hiroshi Yokotsuka
Thành viên HĐQT
Hampapur Rangadore Binod
Thành viên HĐQT
Trần Thị Hồng Lĩnh
Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Phương
Phụ trách quản trị
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Khoa
Tổng Giám đốc
Nguyễn Thế Phương
Phó Tổng GĐ
Phạm Minh Tuấn
Phó Tổng GĐ
Hoàng Hữu Chiến
Kế toán trưởng
BAN KIẾM SOÁT
Nguyễn Việt Thắng
Trưởng BKS
Nguyễn Khải Hoàn
Thành viên BKS
Dương Thùy Dương
Thành viên BKS
VỊ TRÍ KHÁC
Mai Thị Lan Anh
Công bố thông tin
Mã CK
Giá
Thay đổi
KLGD
GTGD
NN Mua ròng
Tìm kiếm
Tra cứu thuật ngữ
Tìm kiếm gần đây
Truy cập nhiều nhất
Tin tức nổi bật
Dữ liệu thị trường
Hồ sơ doanh nghiệp
Lọc cổ phiếu tốt