Đỗ Trường Giang>
- Họ tên : Đỗ Trường Giang
- Năm sinh : 25/05/1970
- Nguyên quán : Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Trình độ : Kỹ sư Công nghệ
- Tổng tài sản cá nhân : 0.01 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.01 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ tháng 08 năm 1993 đến tháng 09 năm 1995 : Nhân viên kỹ thuật của trung tâm giới thiệu sản phẩm- Công ty Đường Lam Sơn
- Từ tháng 10 năm 1995 đến tháng 10 năm 1998 : Quản đốc PX Bánh kẹo-XN bánh kẹo Đình hương- Công ty Đường Lam Sơn
- Từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 12 năm 1999 : Quản đốc PX Bánh kẹo-Nhà máy bánh kẹo đình hương Thanh Hóa
- Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 05 năm 2004 : Quản đốc PX Bánh kẹo-Công ty CP Mía đường Lam Sơn
- Từ tháng 06 năm 2004 đến tháng 12 năm 2007 : Kỹ sư-PX Men- Công ty CP bia Thanh Hóa
- Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 04 năm 2008 : Phó Quản đốc PX Men-Công ty CP bia Thanh Hóa
- Từ tháng 05 năm 2008 đến tháng 11 năm 2016 : Quản đốc PX Men-Công ty CP bia Thanh Hóa
- Từ tháng 12 năm 2016 đến nay : Phó GĐ Công ty CP bia Thanh Hóa
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 THB 1,280 0.01 30/06/2021 0.01
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
1,280
0.01%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
30/06/2021
0.01
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |