Lương Xuân Dũng>
- Họ tên : Lương Xuân Dũng
- Năm sinh : 17/12/1952
- Nguyên quán : Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
- Tổng tài sản cá nhân : 8.21 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 34.94 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- + Từ 4/2013 đến nay: Nghỉ hưu theo chế độ
- Từ 4/1997 đến 03/2013: Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá.
- + Từ 03/1984 đến 3/1997: Phó giám đốc Công ty Bia Thanh Hoá
- + Từ 8/1976 đến 02/1989: Giám đốc Xí nghiệp Mỳ Mật Sơn- Thanh Hoá
- + Từ 7/1970 đến 7/1976: Học Đại học Hoá Công nghệ thực phẩm tại Liên Xô.
- Từ ngày 02 tháng 04 năm 2014 đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 THB 701,460 6.14 08/09/2023 8.21
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
701,460
6.14%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
08/09/2023
8.21
Cổ phiếu đại diện sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 THB 2,284,914 20% 04/2013 26.73
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
2,284,914
20%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
04/2013
26.73
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| Lương Xuân Hải | Em trai | THB | 211,160 | 08/09/2023 | 2.47 |
| Hồ Thị Hà | Vợ | THB | 176,530 | 08/09/2023 | 2.07 |
| Lương Thị Thùy Nga | Chị gái | THB | 137,960 | 08/09/2023 | 1.61 |
| | _ | DRI | 85 | 22/12/2023 | 0 |
| La Thị Tình | Em dâu | DRI | 73 | 22/12/2023 | 0 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đăng ký mua THB 07/10/2015 - 05/11/2015 181,900 05/11/2015 0
- Đã mua THB 18/04/2012 - 18/06/2012 650,000 18/06/2012 630,200
- Đã mua THB 18/11/2008 - 18/12/2008 10,000 18/11/2008 10,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |